Christian Ploug Brink
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DUGAN INTERNATIONAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -9' DKK KOFØ ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 46' DKK KOFØ ApS (2022-23) |
Største gæld: | 429' DKK KOFØ ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KOFØ ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Ploug Brink (2 år 8 måneder) |
Seed: 2095915114
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2013 ved DUGAN INTERNATIONAL ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Christian Ploug Brink i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 9. oktober 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Advokatfirmaet Ploug Brink
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KOFØ ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Atelier Ploug ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Atelier Ploug ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2024 -
KOFØ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2023
Tidslinje (15)
-
Atelier Ploug ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Atelier Ploug ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
KOFØ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
30.12.2015 - 24.05.2016
Ejer
30.12.2015 - 31.07.2016
Direktør
01.08.2016 - 07.12.2017
Ejer
01.08.2016 - 09.01.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.04.2013 - 09.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KOFØ ApS fremviste et underskud på 9' DKK.