Søren Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CSC SCANDINAVIA HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.139.000' DKK DFDS A/S (2022) |
Største underskud: | -78.082' DKK GreenMobility A/S (2022) |
Største egenkapital: | 13.918.000' DKK DFDS A/S (2023) |
Største gæld: | 924.773' DKK DANSKE FÆRGER A/S (2014) |
Flest årsværk: | 905 årsværk hos VIKINGBUS DANMARK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af SJE HOLDING ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 719758505
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1999 i CSC SCANDINAVIA HOLDING A/S (tidligere SCANDINAVIAN AIRLINES DATA HOLDING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Jespersen i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
RØRBYE CONSULTING ApS
Via SJE HOLDING ApS -
SJE INVEST ApS
Via SJE HOLDING ApS -
NAVAL INVEST ApS
Via SJE INVEST ApS -
Naval Holding ApS
Via NAVAL INVEST ApS -
Steen Friis Design A/S
Via Naval Holding ApS -
OSK-SHIPTECH A/S
Via Naval Holding ApS -
OSK-OFFSHORE A/S
Via Naval Holding ApS -
OSK-INVEST ApS
Via Naval Holding ApS -
OSK - Floating Wind ApS
Via OSK-INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
SJE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2008 -
RØRBYE CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2008 -
SJE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2008
Bestyrelsesposter (12)
-
NAVAL INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
OSK-OFFSHORE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
OSK-INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
VIKINGBUS DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.01.2023 -
Steen Friis Design A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
OSK-SHIPTECH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
VIKINGBUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.01.2023 -
FLEET.DK APS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.01.2023 -
Naval Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2022 -
Vikingbus Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.05.2021 -
Vikingbus Gruppen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.05.2021 -
Vikingbus Finans A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (90)
-
Danpilot - Lodseriet Danmark (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
FLEET.DK APS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2023
Registreringsdato: 11.01.2023 -
VIKINGBUS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2023
Registreringsdato: 11.01.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
08.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Naval Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
08.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Naval Holding ApS
Søren Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SJE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 23.303' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SJE INVEST ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Søren Jespersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Søren Jespersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i MOLS-LINIEN A/S (Nu: Molslinjen A/S) der præsenterede et overskud på 335.012' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i GreenMobility A/S der præsenterede et underskud på 60.312' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 45 forskellige selskaber (heraf 28 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2016 til 2024 hos Danpilot - Lodseriet Danmark.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.652.000' DKK (DFDS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60.205' DKK (VIKINGBUS DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.918.000' DKK (DFDS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.907' DKK (FLEET.DK APS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jacob Høgh Thygesen.