Marianne Vejen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VE GRUPPEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.935' DKK VejenEngsø Holding ApS (2018) |
Største underskud: | -334' DKK VejenEngsø Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.484' DKK VejenEngsø Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 732' DKK VejenEngsø Holding ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VEJEN ENGSØ A/S (Nu: VE GRUPPEN ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VE GRUPPEN ApS (10 år 2 måneder) |
Seed: 998409807
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2010 i VE GRUPPEN ApS (tidligere VEJEN ENGSØ ApS) i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Marianne Vejen Hansen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. december 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 80' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VejenEngsø Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
RECYCON A/S
Via VejenEngsø Holding ApS -
Nordisk Beton A/S
Via RECYCON A/S -
RECYCON Element A/S
Via RECYCON A/S -
RECYCON EPS ApS
Via RECYCON A/S -
RECYCON Floor ApS
Via RECYCON A/S -
KEU ApS
Via VejenEngsø Holding ApS -
VE GRUPPEN ApS
Via VejenEngsø Holding ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
VejenEngsø Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2022
Registreringsdato: 21.06.2022 -
VEJEN ENGSØ ApS (Nu: VE GRUPPEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021 -
ENGSØ HOLDING ApS (Nu: VejenEngsø Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2021
Registreringsdato: 22.02.2021
Blå bog (fortsat)
Marianne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.11.2014 - 22.02.2021
Ejer
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
25.11.2010 - 22.02.2021
Reel ejer
25.11.2010 - 13.01.2019
Bestyrelsesmedlem
30.12.2011 - 01.12.2014
Reel ejer
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2010 - 14.01.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2014 - 05.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2014 - 05.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VejenEngsø Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.935' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VejenEngsø Holding ApS kunne fremvise et underskud på 334' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.578' DKK (VejenEngsø Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 80' DKK (VEJEN ENGSØ A/S (Nu: VE GRUPPEN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.484' DKK (VejenEngsø Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 906' DKK (VEJEN ENGSØ A/S (Nu: VE GRUPPEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Per Engsø Larsen.