Johan Stoustrup
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 129.000' DKK PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (2017) |
Største underskud: | -29.362' DKK PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (2023) |
Største egenkapital: | 238.696' DKK PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (2022) |
Største gæld: | 1.255' DKK PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (10 år 9 måneder) |
Seed: 2029893612
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 ved PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Johan Stoustrup nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 29.362' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STOUSTRUP INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S
Via STOUSTRUP INVEST ApS -
GYNGEMOSE PROJEKTUDVIKLING ApS
Via PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S
Direktørposter (1)
-
STOUSTRUP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SM-LG ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
SM-LG ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
SM-LG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023
Blå bog (fortsat)
Johan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
25.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via STOUSTRUP INVEST ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2014 - 20.12.2023
Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - 12.09.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Johan Stoustrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STOUSTRUP INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.758' DKK. Igennem sit holdingselskab STOUSTRUP INVEST ApS har Johan dermed også ejerandele i PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Johan Stoustrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor STOUSTRUP INVEST ApS fremviste et overskud på 3.901' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor STOUSTRUP INVEST ApS fremviste et underskud på 439' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.189' DKK (STOUSTRUP INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.362' DKK (PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 194.560' DKK (PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.758' DKK (STOUSTRUP INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johan' netværk er Kim Breyen.