Keld Friis
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1994 - 24. sep. 2020 |
Karrieren startede hos: | MORSREB A/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.504' DKK BOLIGAKTIESELSKABET MATR.NR. 1367 BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 20.952' DKK BOLIGAKTIESELSKABET MATR.NR. 1367 BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 3.586' DKK BOLIGAKTIESELSKABET MATR.NR. 1367 BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORSREB A/S (30 år 3 måneder) |
Seed: 460753636
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1994 hos MORSREB A/S (tidligere A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ) i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Keld Friis købte sig ind i virksomheden den 1. juli 1994 og fik en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Keld af: Ane Marie Kristine Lindegaard, Ryan Hansen og Pia Eva Olsen. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Keld nu besiddet i 30 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Her mere end 30 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 58' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORSREB A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
BOLIGAKTIESELSKABET MATR.NR. 1367 BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2020
Registreringsdato: 24.09.2020 -
BOLIGAKTIESELSKABET MATR.NR. 1367 BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2005
Registreringsdato: 03.11.2005 -
A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1994
Registreringsdato: 01.07.1994
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Keld' netværk er Ole Sixten Karlsen.