Jan Ulsø Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTJYSK BANK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 147.356' DKK EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S (2021) |
Største underskud: | -240.074' DKK EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S (2023) |
Største egenkapital: | 761.994' DKK EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S (2022) |
Største gæld: | 1.038.461' DKK Opendo A/S (2023) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Opendo A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VESTJYSK BANK A/S (9 år 4 måneder) |
Seed: 753904580
Det startede i 2015 i VESTJYSK BANK A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jan Ulsø Madsen i 9 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (9)
-
EGNSINVEST HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022 -
Opendo Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 16.05.2024 -
EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
EIET 1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
EGNSINVEST MANAGEMENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022 -
EgnsINVEST Warschauer Strasse K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
EGNSINVEST WARSCHAUER STRASSE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
VESTJYLLAND FORSIKRING GS.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2024 -
Opendo A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 16.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
VESTJYSK BANK A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
EgnsINVEST Warschauer Strasse K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
EIET 1 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Ulsø Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Opendo A/S der præsenterede et overskud på 37.508' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i EGNSINVEST HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 66.652' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til 2024 hos Opendo Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.173' DKK (Opendo A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 240.074' DKK (EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 559.412' DKK (EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 37.629' DKK (EgnsINVEST Warschauer Strasse K/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Vagn Hansen.