Anne Mette Aaby Aaes
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Eniig Energiteknik A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.024' DKK Eniig City Solutions A/S (2015) |
Største underskud: | -56.562' DKK Eniig City Solutions A/S (2014) |
Største egenkapital: | 128.415' DKK Eniig Energiteknik A/S (2016) |
Største gæld: | 287.618' DKK Eniig City Solutions A/S (2015) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos Eniig City Solutions A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DSHWOOD A/S (1 år 11 måneder) |
Seed: 1762761578
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2021 ved Eniig Energiteknik A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Mette Aaby Aaes i 1 år 2 måneder, før stoppet den 31. januar 2023.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 2.262' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. januar 2023.
Bestyrelsesposter (2)
-
DSHWOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2022 -
OpenNet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
OpenNet A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
Eniig City Solutions A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023 -
Eniig Energiteknik A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2021 - 31.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2021 - 31.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Mette Aaby Aaes har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved DSHWOOD A/S der præsenterede et overskud på 1.885' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved OpenNet A/S der præsenterede et underskud på 5.391' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2022 til i dag hos DSHWOOD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Henrik Møller Nielsen.