Steen Leffers
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AB-BØRS, BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Frederiksberg Sogns Menighedspleje (6 år 8 måneder) |
Seed: 2132011221
Det begyndte for alvor dengang i 1986 i AB-BØRS, BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (tidligere BØRSMÆGLERSELSKABET AB-BØRS A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Steen Leffers i 3 år, inden stoppet d. 29. juni 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. april 1990.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
BØRSMÆGLERSELSKABET AB-BØRS A/S (Nu: AB-BØRS, BØRSMÆGLERSELSKAB A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.06.1989
Registreringsdato: 29.06.1989 -
BØRSMÆGLERSELSKABET AB-BØRS A/S (Nu: AB-BØRS, BØRSMÆGLERSELSKAB A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.1986
Registreringsdato: 01.06.1986
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.06.1986 - 29.06.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Pia Christensen.