John Haue Damkjær
Karrieren startede hos: | PED INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 164.709' DKK UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S) (2021) |
Største underskud: | -25.844' DKK HAUE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 366.534' DKK UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S) (2021) |
Største gæld: | 152.355' DKK UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S) (2021) |
Seed: 1810315987
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for flere år siden ved PED INVEST ApS (tidligere UNI-CHAINS INTERNATIONAL A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred John Haue Damkjær i 27 år 2 måneder, før stoppet den 28. februar 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. februar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAUE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
SR AVIATOR ApS
Via HAUE HOLDING ApS -
SR Aviation K/S
Via SR AVIATOR ApS -
EC RM ApS
Via HAUE HOLDING ApS -
R.M. Spåntagning Holding ApS
Via EC RM ApS -
RM SPAANTAGNING A/S
Via R.M. Spåntagning Holding ApS -
Executive Capital IV K/S
Via HAUE HOLDING ApSNyt selskab -
EC Steel ApS
Via Executive Capital IV K/SNyt selskab -
FTE Holding 2024 ApS
Via EC Steel ApSNyt selskab -
V-Steel A/S
Via FTE Holding 2024 ApS
Direktørposter (3)
-
HAUE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2008 -
SR AVIATOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016 -
SR Aviation K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019
Bestyrelsesposter (4)
-
RM SPAANTAGNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.04.2018 -
EC RM ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2018 -
R.M. Spåntagning Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2018 -
EC Steel ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
EC Steel ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
PED 2020 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejer
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Executive Capital IV K/S -
Ejer og Direktør
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,47% -
Reel ejer
05.04.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,47% -
Reel ejer og Direktør
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3%
John Haue Damkjær er også ejer af i alt 2 holdingselskaber EC RM ApS (48,09%) og R.M. Spåntagning Holding ApS (41,47%).
Udforsk også koncerndiagram for John Haue Damkjær, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
John Haue Damkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved R. M. SPÅNTAGNING A/S (Nu: RM SPAANTAGNING A/S) der præsenterede et overskud på 8.400' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved FIN-TEK MASKINFABRIK ApS (Nu: FINTEK A/S) der præsenterede et underskud på 1.550' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 3 måneder fra 1979 til 2008 hos UCI HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 76.805' DKK (UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.020' DKK (UNI-TECHNOLOGY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 305.655' DKK (UNI-CHAINS A/S (Nu: AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (SR AVIATION ApS (Nu: SR AVIATOR ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Torben Bjerre-madsen.