Martin Reippurt Glesner
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GORE HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 38.031' DKK PARANOVA PACK A/S (2017) |
Største underskud: | -69.383' DKK Apoteka ApS (2022) |
Største egenkapital: | 377.839' DKK Graph Bidco ApS (2023) |
Største gæld: | 388.019' DKK PARANOVA PACK A/S (2019) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos Apoteka ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af GORE HOLDING ApS (13 år 11 måneder) |
Seed: 1987972457
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2010 hos GORE HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Reippurt Glesner og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Martin nu besiddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 188' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GORE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Graph Bidco ApS
Via GORE HOLDING ApS -
Apoteka ApS
Via Graph Bidco ApS -
Apoteka Logistics ApS
Via Apoteka ApS
Direktørposter (1)
-
GORE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
OTTO BRUUNS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Apoteka ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Graph Bidco ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Apopro Logistics ApS (Nu: Apoteka Logistics ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.08.2022 - 02.01.2024
Ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via GORE HOLDING ApS -
Reel ejer og Direktør
12.01.2017 - 02.01.2024
Ejerandel: 45% -
Direktør
15.05.2015 - 02.01.2024
Bestyrelsesmedlem
02.06.2016 - 10.12.2018
Reel ejer
18.09.2018 - 10.12.2018
Reel ejer
11.12.2018 - 28.01.2020
Bestyrelsesmedlem
11.12.2018 - 31.08.2022
Reel ejer
29.01.2020 - 31.08.2021
Reel ejer
01.09.2021 - 31.08.2022
Ejerandel: 29,16% -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2017 - 01.10.2019
Bestyrelsesmedlem
02.10.2019 - 23.08.2022
Bestyrelsesmedlem
24.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GORE HOLDING ApS landede et overskud på 31.721' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Apoteka ApS landede et underskud på 69.383' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19.067' DKK (PARANOVA GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53.732' DKK (Apoteka ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 377.839' DKK (Graph Bidco ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -22.755' DKK (Apoteka ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Kent Stevens Larsen.