Lone Seidenfaden
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.289' DKK HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (2023-24) |
Største underskud: | -6.989' DKK HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.796' DKK POLPERRO A/S (Nu: POLPERRO ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 17.356' DKK HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos POLPERRO A/S (Nu: POLPERRO ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 231955813
Karrieren som leder startede i 2010 i HOFFMANN SEIDENFADEN ApS i rollen som Ejer. Lone Seidenfaden købte en del af virksomheden d. 9. december 2010 og fik dermed en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Lone af: Jon Seidenfaden. Hvervet som Ejer har Lone nu bestreddet i 4 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023-24 som viste et overskud på 3.289' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOFFMANN SEIDENFADEN ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
POLPERRO ApS UNDER KONKURS
Via HOFFMANN SEIDENFADEN ApS -
SPI - Horsens A/S
Via HOFFMANN SEIDENFADEN ApS -
Ejendomsselskabet Vestergade 67 a og c A/S
Via SPI - Horsens A/S -
Ejendomsselskabet Vestergade 67 b A/S
Via SPI - Horsens A/S
Tidslinje (7)
-
POLPERRO A/S (Nu: POLPERRO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2015
Registreringsdato: 01.05.2015 -
HOFFMANN SEIDENFADEN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2015
Registreringsdato: 30.04.2015
Blå bog (fortsat)
Lone har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2013 - 31.12.2015
Ejer
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HOFFMANN SEIDENFADEN ApS -
Ejer
09.12.2010 - 30.04.2015
Ejer
01.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
23.12.2010 - 01.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor HOFFMANN SEIDENFADEN ApS kunne fremvise et overskud på 3.289' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HOFFMANN SEIDENFADEN ApS kunne fremvise et underskud på 6.989' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Jon Seidenfaden.