Carl Henrik Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | 7digital ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.409' DKK 24-7 MUSICSHOP ApS (Nu: 7digital ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -16.346' DKK THE GREEN HAT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 16.304' DKK MERKUR UDVIKLINGSLÅN A/S (2016) |
Største gæld: | 23.329' DKK THE GREEN HAT ApS (2014) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos 24-7 MUSICSHOP ApS (Nu: 7digital ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af PLASTICUEROS ApS (14 år 2 måneder) |
Seed: 419382424
Erhvervskarrieren startede i 2006 ved 7digital ApS (tidligere 24-7 MUSICSHOP ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Carl Henrik Nielsen i 2 år 8 måneder, før stoppet den 18. august 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 3.409' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. april 2021.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PLASTICUEROS ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
THE GREEN HAT ApS
Ejerandel: 100% -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Princh A/S
Via THE GREEN HAT ApS
Direktørposter (1)
-
THE GREEN HAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
Princh A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
Princh ApS (Nu: Princh Invest ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
MERKUR UDVIKLINGSLÅN A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021 -
IEV-Distribution A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021
Blå bog (fortsat)
Carl har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.12.2010 - Stadig aktiv
Direktør
16.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.04.2015 - 02.02.2023
Ejerandel: 29,31% -
Ejer
25.06.2009 - 29.11.2021
Ejerandel: 5-9.99%
Carl Henrik Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THE GREEN HAT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -7.440' DKK. Gennem holdingselskabet THE GREEN HAT ApS har Carl derfor også andele i Princh A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carl Henrik Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MERKUR UDVIKLINGSLÅN A/S kunne fremvise et overskud på 503' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor THE GREEN HAT ApS kunne fremvise et underskud på 16.346' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.423' DKK (Princh A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -294' DKK (Princh A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.440' DKK (THE GREEN HAT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Hans Brink Hansen.