Christian Bytoft Rose Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | POVL KLITGAARD & CO. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 34.570' DKK POVL KLITGAARD HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -3' DKK PK US Venture Capital ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 187.140' DKK POVL KLITGAARD HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 24.875' DKK POVL KLITGAARD HOLDING ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos POVL KLITGAARD & CO. ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af POVL KLITGAARD HOLDING ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 1636035734
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2010 i POVL KLITGAARD & CO. ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Bytoft Rose Petersen i 4 år, før fratrædelsen d. 21. oktober 2014.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 15.647' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POVL KLITGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
POVL KLITGAARD EJENDOMME ApS
Via POVL KLITGAARD HOLDING ApS -
PK US Venture Capital ApS
Via POVL KLITGAARD HOLDING ApS -
POVL KLITGAARD & CO. ApS
Via POVL KLITGAARD HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
POVL KLITGAARD & CO. ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2019 -
POVL KLITGAARD HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
POVL KLITGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019 -
POVL KLITGAARD & CO. ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019 -
POVL KLITGAARD & CO. ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2014
Registreringsdato: 21.10.2014
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
19.12.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2010 - 21.10.2014
Bestyrelsesmedlem
31.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
18.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via POVL KLITGAARD HOLDING ApS
Christian Bytoft Rose Petersen er desuden indehaver af holdingselskabet PK US Venture Capital ApS (25% ejerskab). Gennem holdingselskabet PK US Venture Capital ApS ejes der også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Christian Bytoft Rose Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Christian Bytoft Rose Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i POVL KLITGAARD HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 34.570' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2019 til i dag hos POVL KLITGAARD & CO. ApS.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Henrik Bytoft Petersen.