Michala Beathe Roepstorff
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROJEKTUDVIKLING AF 1. APRIL 2009 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.381' DKK KOKI EUROPE A/S (2016) |
Største underskud: | -5.542' DKK Fazsion Group ApS (2022) |
Største egenkapital: | 45.663' DKK KOKI EUROPE A/S (2020) |
Største gæld: | 35.956' DKK KOKI EUROPE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos KOKI EUROPE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GENERALKONSUL HUGO EVERS LEGAT (6 år 11 måneder) |
Seed: 976224364
Karrieren som erhvervsleder startede i 2010 i PROJEKTUDVIKLING AF 1. APRIL 2009 A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Michala Beathe Roepstorff i , før fratrædelsen d. 29. november 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. december 2016.
Bestyrelsesposter (20)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SCANDINAVIAN PROPERTY INVESTMENT 10 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
AKTIESELSKABET ROSCO UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 29.08.2024 Ny -
J.C. SIMONSEN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
KOKI EUROPE A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.04.2024 -
Hjortespring Entreprise ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Fazsion Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Pilemann Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
G&P Tømrervirksomhed ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
Nordic C & Partners ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 20.09.2023 -
Ready4event.dk ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
T&P Heller ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
CEBO GRUPPEN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Lokale Labels ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Tps Teknik ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Eurora Denmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.09.2024 Ny -
ABK Rengøring ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Wolli ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Instant Invest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
M. Said Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Maler Riget ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (119)
-
Xarradola ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2024
Registreringsdato: 18.09.2024 -
Lilager Sko ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Shawarma & Burger House ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024
Blå bog (fortsat)
Michala har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michala Beathe Roepstorff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i Esrumvej 436 ApS der præsenterede et underskud på 158' DKK.
Michala har i alt siddet i bestyrelsen hos 68 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 21 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 6 måneder fra 2020 til 2021 hos REDERIET O.W. BALTIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43' DKK (Lilager Sko ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 158' DKK (Esrumvej 436 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (Lilager Sko ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 23' DKK (Esrumvej 436 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michala' netværk er Chris Hahn Evers.