Henrik Brandt
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET BAKTERIOLOGISK LABORATORIUM RATIN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.830.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.234.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2017) |
Største egenkapital: | 9.434.000' DKK SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 9.153.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2018) |
Seed: 1233409682
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET BAKTERIOLOGISK LABORATORIUM RATIN med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Brandt i 98 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. juli 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UNO EQUITY ApS
Ejerandel: 100% -
Artisan Bake Invest ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sour Dough Equity ApS
Via UNO EQUITY ApS -
Birkegrillen ApS
Via UNO EQUITY ApS
Direktørposter (3)
-
Sour Dough Equity ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2017 -
Artisan Bake Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2017 -
UNO EQUITY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2003
Bestyrelsesposter (7)
-
INTERVARE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.07.2017 -
GERDA OG VICTOR B. STRANDS FOND/TOMS GRUPPENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2014 -
GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2023 -
TOMS GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.03.2014 -
FRITZ HANSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2018 -
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2022 -
NEMLIG.COM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.07.2017
Ejendomme (3)
Tidslinje (116)
-
Cidron HoldCo ApS (Nu: Danish Bake Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 120 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Brandt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Artisan Bake Invest ApS (1,96% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Sour Dough Equity ApS (11,76%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Brandt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Brandt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S der præsenterede et overskud på 1.856.500' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i NEMLIG.COM A/S der præsenterede et underskud på 250.654' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 40 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 98 år 8 måneder fra 1904 til 2002 hos AKTIESELSKABET BAKTERIOLOGISK LABORATORIUM RATIN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.490.800' DKK (SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 250.654' DKK (NEMLIG.COM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.434.000' DKK (SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Artisan Bake Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jacob Gustav Brandt.