Anders Torp Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HACKENBUSCH ApS (Direktør) |
Største overskud: | 183' DKK FØRDER ApS (2015) |
Største underskud: | -134' DKK FØRDER ApS (2016) |
Største egenkapital: | 391' DKK FØRDER ApS (2016) |
Største gæld: | 33' DKK FØRDER ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af FØRDER ApS (20 år) |
Seed: 2121604562
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1988 i HACKENBUSCH ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 1988) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Anders Torp Petersen i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 16. oktober 1992.
Dengang var virksomhedens branche indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FØRDER ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
FØRDER ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
FØRDER ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2004
Registreringsdato: 24.08.2004 -
FØRDER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2004
Registreringsdato: 24.08.2004
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
24.08.2004 - 19.08.2024
Ejer
24.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.1988 - 16.10.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FØRDER ApS fremviste et overskud på 183' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FØRDER ApS fremviste et underskud på 134' DKK.