Sarah Morrison Brejnholt
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | XL-BYG Brejnholt Randers A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 55.849' DKK BREJNHOLT HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 256.781' DKK BREJNHOLT HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 106.812' DKK BREJNHOLTS TØMMERHANDEL A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Randers A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos BREJNHOLTS TØMMERHANDEL A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Randers A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BREJNHOLT HOLDING ApS (12 år 3 måneder) |
Seed: 1852506509
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2008 hos XL-BYG Brejnholt Randers A/S (tidligere BREJNHOLTS TØMMERHANDEL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Sarah Morrison Brejnholt i 2 år, inden stoppet den 11. maj 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.008' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SMB Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Brejnholt Familien Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (22)
-
BREJNHOLT HOLDING ApS
Via Brejnholt Familien Holding ApS -
XL-BYG Brejnholt Randers A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
SAMSØ BYGGECENTER A/S
Via XL-BYG Brejnholt Randers A/S -
B-23 ApS
Via XL-BYG Brejnholt Randers A/S -
Brejnholt Søborg A/S
Via XL-BYG Brejnholt Randers A/SNyt selskab -
XL-Byg Brejnholt Bjergmark A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-BYG Brejnholt Nørre Aaby A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-BYG Brejnholt Vejle A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-Byg Brejnholt Horsens-Hornsyld A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-BYG Brejnholt Silkeborg A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
Brejnholt Ejendomme A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Marsalle Horsens A/S
Via Brejnholt Ejendomme A/S -
XL-BYG Brejnholt Lillebælt A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-BYG Brejnholt Aarhus A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
Færgevej Ejendomme ApS
Via XL-BYG Brejnholt Aarhus A/S -
Højskolegrunden Skælskør ApS
Via XL-BYG Brejnholt Aarhus A/S -
Nettrælasten A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-Byg Brejnholt Ry A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
Ulvehavevej 61 A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
Alleco Systems A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
XL-BYG Brejnholt Bording A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS -
KJELLERUP TØMMERHANDEL A/S
Via BREJNHOLT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SMB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
Brejnholt Familien Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2020 -
BREJNHOLT HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2012
Tidslinje (26)
-
Peder Christian Brejnholt Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2021
Registreringsdato: 23.09.2021 -
LILLEBÆLT TRÆLAST A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Lillebælt A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
XL-BYG SILKEBORG A/S (Nu: XL-BYG Brejnholt Silkeborg A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021
Blå bog (fortsat)
Sarah har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.02.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2012 - Stadig aktiv
Ejer
15.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via Brejnholt Familien Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2018 - 23.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2016 - 22.04.2021
Ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via BREJNHOLT HOLDING ApS
Sarah Morrison Brejnholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMB Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.082' DKK. Igennem sit holdingselskab SMB Holding ApS har Sarah dermed også ejerandele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Sarah Morrison Brejnholt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Sarah Morrison Brejnholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BREJNHOLT HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 55.849' DKK.
Sarah har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 3 måneder fra 2012 til i dag hos BREJNHOLT HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.494' DKK (BREJNHOLT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 256.781' DKK (BREJNHOLT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.082' DKK (SMB Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sarah' netværk er Robin Morrison Brejnholt.