Mads Hundborg
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2019 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Velo ApS (Direktør) |
Største overskud: | 333' DKK Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -7' DKK Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 430' DKK Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) (2021) |
Største gæld: | 877' DKK Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Velo ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 673769699
Karrieren som leder startede i 2019 ved Velo ApS (tidligere Hundborg ApS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mads Hundborg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Mads i 4 år 8 måneder, før stoppet den 20. august 2024.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2019-20 som viste et overskud på 333' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Velo ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
Hundborg ApS (Nu: Velo ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2019
Registreringsdato: 11.12.2019 -
Hundborg ApS (Nu: Velo ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2019
Registreringsdato: 11.12.2019
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) kunne fremvise et overskud på 333' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hundborg ApS (Nu: Velo ApS) kunne fremvise et underskud på 7' DKK.