Jesper Røge Blaabjerg
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RØGE BLAABJERG ApS AF 2011 (Ejer) |
Største overskud: | 4.641' DKK PJ PRODUCTION ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 12.327' DKK PJ PRODUCTION ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.262' DKK HPE ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PJ PRODUCTION ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af RØGE BLAABJERG ApS AF 2011 (13 år 2 måneder) |
Seed: 1876675288
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2011 i RØGE BLAABJERG ApS AF 2011 i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Røge Blaabjerg og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Jesper nu bestreddet i 13 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 1.246' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RØGE BLAABJERG ApS AF 2011
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PJ PRODUCTION ApS
Via RØGE BLAABJERG ApS AF 2011 -
HPE ApS
Via RØGE BLAABJERG ApS AF 2011
Direktørposter (3)
-
PJ PRODUCTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2016 -
HPE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2012 -
RØGE BLAABJERG ApS AF 2011
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
PJ PRODUCTION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
HPE ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2018
Registreringsdato: 16.03.2018 -
PJ PRODUCTION ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2018
Registreringsdato: 16.03.2018 -
PJ PRODUCTION ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2016
Registreringsdato: 13.04.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.09.2012 - 12.04.2016
Ejer
30.09.2012 - 16.03.2018
Reel ejer
30.09.2012 - 11.08.2019
Bestyrelsesmedlem
30.09.2012 - Stadig aktiv
Direktør
13.04.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.08.2019 - 30.09.2023
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer
30.09.2012 - 16.03.2018
Direktør og Reel ejer
30.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Røge Blaabjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RØGE BLAABJERG ApS AF 2011 (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.507' DKK. Gennem holdingselskabet RØGE BLAABJERG ApS AF 2011 har Jesper derfor også andele i PJ PRODUCTION ApS (33.34-49.99%) & HPE ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Røge Blaabjerg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PJ PRODUCTION ApS kunne fremvise et overskud på 4.641' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.799' DKK (PJ PRODUCTION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.327' DKK (PJ PRODUCTION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.508' DKK (HPE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Danny Hagbard Jensen.