Ulla Frydenborg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1976 (47 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RICLA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.442' DKK JØPANI ApS (2016) |
Største underskud: | -871' DKK TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 15.579' DKK TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.873' DKK TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ASX NR. 7797 ApS (Nu: VMI ODENSE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RICLA ApS (47 år 8 måneder) |
Seed: 890161593
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved RICLA ApS (tidligere TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS) som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Ulla Frydenborg Hansen købte virksomheden RICLA ApS den 28. december 1976. Ulla har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Ulla nu besiddet i 47 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 47 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.173' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RICLA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JØPANI ApS
Via RICLA ApS
Direktørposter (1)
-
RICLA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
VMI ODENSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
TOMMERUP TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: TT AF 2012 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2012
Registreringsdato: 13.01.2012 -
TOMMERUP EKSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2009
Registreringsdato: 18.09.2009
Blå bog (fortsat)
Ulla har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.11.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
02.07.1982 - 31.05.2021
Direktør
30.05.2009 - 31.05.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2005 - 13.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.05.2009 - 18.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.12.2003 - 16.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS) fremviste et overskud på 2.173' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS) fremviste et underskud på 871' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.173' DKK (TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.108' DKK (TOMMERUP TRÆLASTHANDEL INVEST ApS (Nu: RICLA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 877' DKK (ASX NR. 7797 ApS (Nu: VMI ODENSE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Niels Erik Pedersen.