Per Frithiof Ekmann
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | PFE TRADING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.208' DKK Lysgaard ShipHolding A/S (2019) |
Største underskud: | -9.246' DKK Lysgaard ShipHolding A/S (2022) |
Største egenkapital: | 69.874' DKK Lysgaard ShipHolding A/S (2021) |
Største gæld: | 73.926' DKK REDERIAKTIESELSKABET NYBORG (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Lysgaard ShipHolding A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PFE TRADING ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 25582349
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 hos PFE TRADING ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Per Frithiof Ekmann og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Direktør, Stifter og Ejer har Per nu besiddet i 16 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PFE TRADING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (6)
-
UNI-TANKERS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018 -
Uni-Vessels ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018 -
REDERIAKTIESELSKABET NYBORG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2019 -
PFE TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008 -
UNI-CHARTERING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018 -
UNI-TANKERS M/T "SAMUS SWAN" ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
REDERIAKTIESELSKABET NYBORG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2019 -
UNI-CHARTERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2021
Tidslinje (57)
-
UNI-TANKERS M/T "SELANDIA SWAN" ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
UT Latam A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
UT Latam A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.12.2018 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor REDERIAKTIESELSKABET NYBORG landede et overskud på 2.180' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor REDERIAKTIESELSKABET NYBORG landede et underskud på 3.861' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.478' DKK (Lysgaard ShipHolding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.861' DKK (REDERIAKTIESELSKABET NYBORG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58.906' DKK (Lysgaard ShipHolding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -206' DKK (PFE TRADING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Torben Østergaard Nielsen.