Merete Vedsted Noer
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DM NOER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.220' DKK DM NOER HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -1.235' DKK DM NOER HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 33.145' DKK DM NOER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.107' DKK Sønderhavs Kiosk ApS (Nu: Annies Kiosk ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Sønderhavs Kiosk ApS (Nu: Annies Kiosk ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MNO ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 141638189
Karrieren som leder startede i 2011 i DM NOER HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Dorte Vedsted Noer at Merete Vedsted Noer stiftede DM NOER HOLDING ApS den dag i juli 2011. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Merete nu bestreddet i 5 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 2.969' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MNO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NoerGaard ApS
Via MNO ApS -
Annies Kiosk ApS
Via NoerGaard ApS -
Havnegrillen Aabenraa ApS
Via Annies Kiosk ApS
Direktørposter (4)
-
Havnegrillen Aabenraa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2020 -
NoerGaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
MNO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2018 -
Annies Kiosk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Havnegrillen Aabenraa ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020 -
Annies Kiosk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2019
Registreringsdato: 21.02.2019 -
NoerGaard ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Merete har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.10.2020 - 30.09.2022
Direktør
09.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer
07.06.2018 - 11.02.2020
Direktør
21.02.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2011 - 25.05.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Sønderhavs Kiosk ApS (Nu: Annies Kiosk ApS) kunne fremvise et overskud på 1.123' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DM NOER HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.235' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.969' DKK (DM NOER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 426' DKK (Havnegrillen Aabenraa ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.145' DKK (DM NOER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -521' DKK (Havnegrillen Aabenraa ApS).
En af de forbindelser som går igen i Merete' netværk er Peter Boris Fleggaard.