David Hellemann
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Landsdækkende Banker (Reel ejer) |
Største overskud: | 562.254' DKK NYKREDIT EJENDOMME A/S (2016) |
Største underskud: | -553.916' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2017) |
Største egenkapital: | 3.154.406' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2019) |
Største gæld: | 1.512.452' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2022) |
Flest årsværk: | 1.335 årsværk hos BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Landsdækkende Banker (25 år 1 måned) |
Seed: 193728386
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 hos Landsdækkende Banker (tidligere REGIONALE BANKERS FORENING) som Reel ejer. Denne rolle har David Hellemann nu besiddet i 25 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direktørposter (2)
-
NYKREDIT REALKREDIT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2016 -
NYKREDIT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2016
Bestyrelsesposter (6)
-
BEC Financial Technologies a.m.b.a.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.04.2020 -
KIRSTINEHØJ 17 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2018 -
TOTALKREDIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.03.2020 -
Svanemølleholmen Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2024 -
NYKREDIT BANK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2016 -
JN DATA A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (56)
-
KALVEBOD EJENDOMME I A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Svanemølleholmen Invest A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
JN DATA A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
David har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
David Hellemann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos NYKREDIT EJENDOMME A/S der præsenterede et overskud på 562.254' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) der præsenterede et underskud på 553.916' DKK.
David har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2016 til i dag hos NYKREDIT BANK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 55.958' DKK (KALVEBOD EJENDOMME I A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.138' DKK (BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.643.414' DKK (BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Michael Rasmussen.