Morten Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | STARFLY MEDIA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 137.212' DKK MORTEN P. HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -50.873' DKK Rainbow TopCo ApS (2023) |
Største egenkapital: | 623.823' DKK Rainbow TopCo ApS (2022) |
Største gæld: | 203.879' DKK Garnio ApS (Nu: Hobbii A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 265 årsværk hos Garnio ApS (Nu: Hobbii A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN P. HOLDING ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 1697571808
Det hele begyndte for alvor dengang i 2008 i STARFLY MEDIA ApS som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Morten Petersen i 8 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2017.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 999' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN P. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
STARFLY MEDIA ApS
Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Barberskabet ApS
Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Copenhagen Grooming ApS
Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Watery ApS
Via MORTEN P. HOLDING ApS -
SoKind ApS
Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Rainbow TopCo ApS
Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Rainbow BidCo ApS
Via Rainbow TopCo ApS -
Hobbii A/S
Via Rainbow BidCo ApS -
Hari Studios A/S
Via MORTEN P. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MORTEN P. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2008
Bestyrelsesposter (7)
-
Copenhagen Grooming ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2017 -
Rainbow BidCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2022 -
Rainbow TopCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2022 -
Hobbii A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2022 -
STARFLY MEDIA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
SoKind ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2019 -
Hari Studios A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
Hari Studios A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2024
Registreringsdato: 29.07.2024 -
Kream ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
GRADUATELAND ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Rainbow TopCo ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via MORTEN P. HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
26.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MORTEN P. HOLDING ApS fremviste et overskud på 137.212' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MORTEN P. HOLDING ApS fremviste et underskud på 9.892' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.673' DKK (Garnio ApS (Nu: Hobbii A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 50.873' DKK (Rainbow TopCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 577.223' DKK (Rainbow TopCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 66.448' DKK (Garnio ApS (Nu: Hobbii A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jonas Reeh Petersen.