Simon Friberg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIMON FRIBERG ANDERSEN INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.049' DKK BECKSöNDERGAARD ApS (2015) |
Største underskud: | -24.907' DKK BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 563.995' DKK Kite Topco ApS (2022) |
Største gæld: | 570.004' DKK Kite Topco ApS (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos JMW CONSULTING ApS (Nu: Voluntas Advisory ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SIMON FRIBERG ANDERSEN INVEST ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 1332114710
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 hos SIMON FRIBERG ANDERSEN INVEST ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Simon Friberg Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Simon nu bestreddet i 16 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor investeringsselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 18' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIMON FRIBERG ANDERSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS
Via SIMON FRIBERG ANDERSEN INVEST ApS -
BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS
Via Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS -
BECKSöNDERGAARD ApS
Via BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SIMON FRIBERG ANDERSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
Kite Topco ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022 -
PerfectSeason ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.08.2022
Tidslinje (12)
-
Kite Topco ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Planteslagterne ApS (Nu: PerfectSeason ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Simon har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2017 - 31.12.2020
Ejer
25.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2017 - 31.12.2020
Ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS
Simon Friberg Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Kite Topco ApS der præsenterede et overskud på 2.857' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 16.758' DKK.
Simon har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2017 til 2020 hos BECKSöNDERGAARD ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.857' DKK (Kite Topco ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.421' DKK (BECKSöNDERGAARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 535.857' DKK (Kite Topco ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 893' DKK (Voluntas Group A/S).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Anna Søndergaard.