Finn Sommer Akselsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FA IMPORT & SOURCING HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.876' DKK TANGENT A/S (2015) |
Største underskud: | -2.349' DKK TANGENT A/S (2014) |
Største egenkapital: | 4.678' DKK TANGENT A/S (2023) |
Største gæld: | 12.577' DKK TANGENT A/S (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TANGENT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Talentakademiet Ringkøbing Skjern S/I (6 år 9 måneder) |
Seed: 316742772
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 i FA IMPORT & SOURCING HOLDING ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Finn Sommer Akselsen i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2010.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FSA Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
FSA Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
TANGENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2011
Registreringsdato: 14.01.2011 -
FA HOLDING 2008 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2010
Registreringsdato: 28.05.2010
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
25.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2008 - 14.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.12.2008 - 28.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.07.2007 - 01.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Boy Boysen.