Kristian Kornerup Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PR TRADING-FLEKOTA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 93.077' DKK STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S) (2020) |
Største underskud: | -3.011' DKK E. TJELLESEN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 495.852' DKK STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S) (2023) |
Største gæld: | 510.818' DKK STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 372 årsværk hos STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Stryhns Gruppen A/S (13 år 9 måneder) |
Seed: 936843130
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2008 ved PR TRADING-FLEKOTA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kristian Kornerup Jensen i 8 måneder, før stoppet den 29. januar 2009.
Nu arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 24.461' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sophiesminde ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Iron Mike ApS
Via Sophiesminde ApS -
Frb Rådhuskælder A/S
Via Iron Mike ApS
Direktørposter (3)
-
Stryhns Gruppen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2011 -
STRYHNS EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2020 -
Sophiesminde ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Delitaste 2023 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Delitaste 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Sophiesminde ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.02.2023 - 01.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - 01.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Kornerup Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sophiesminde ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13' DKK. Igennem holdingselskabet Sophiesminde ApS har Kristian derfor også ejerandele i Iron Mike ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kristian Kornerup Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S) kunne offentliggøre et overskud på 93.077' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sophiesminde ApS kunne offentliggøre et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 49.826' DKK (STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Sophiesminde ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 495.852' DKK (STRYHNS A/S (Nu: Stryhns Gruppen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (Sophiesminde ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Foodmark Nordic AS.