Lars Sølvkjær
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LS HOLDING GANDRUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.181' DKK C.M. TRANSPORT A/S (2022) |
Største underskud: | -2.289' DKK C.M. TRANSPORT A/S (2023) |
Største egenkapital: | 15.160' DKK CMT Nørresundby A/S (2022) |
Største gæld: | 22.162' DKK CMT Nørresundby A/S (2017) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos C.M. TRANSPORT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LS HOLDING GANDRUP ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1655299705
Det begyndte den dag i 2008 ved LS HOLDING GANDRUP ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Lars Sølvkjær og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Lars nu besiddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 viste et underskud på 165' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LS HOLDING GANDRUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
CMT Nørresundby A/S
Via LS HOLDING GANDRUP ApS -
C.M. TRANSPORT A/S
Via CMT Nørresundby A/S -
KORSGADE HOLDING A/S
Via LS HOLDING GANDRUP ApS -
Korsgade Hobro ApS
Via KORSGADE HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
LS HOLDING GANDRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
CMT Nørresundby A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.01.2016 -
C.M. TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
C.M. TRANSPORT A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2016
Registreringsdato: 29.01.2016 -
C.M. TRANSPORT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2016
Registreringsdato: 29.01.2016 -
CMT Nørresundby A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2016
Registreringsdato: 13.01.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.06.2011 - 29.01.2016
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Lars Sølvkjær ejer desuden også holdingselskabet CMT Nørresundby A/S (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet CMT Nørresundby A/S ejes der også andele i C.M. TRANSPORT A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Sølvkjær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor C.M. TRANSPORT A/S landede et overskud på 4.370' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LS HOLDING GANDRUP ApS landede et underskud på 165' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.289' DKK (C.M. TRANSPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.767' DKK (CMT Nørresundby A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.399' DKK (C.M. TRANSPORT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Torben Simonsen.