Casper Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPANGSBJERG HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 43.239' DKK INTERFJORD A/S (2023) |
Største underskud: | -1.262' DKK Interfjord Randers A/S (2016) |
Største egenkapital: | 60.844' DKK Interfjord Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 71.720' DKK INTERFJORD A/S (2021) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos INTERFJORD A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPANGSBJERG HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 1656671061
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2007 hos SPANGSBJERG HOLDING ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Casper Christensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter, Direktør og Ejer har Casper nu besiddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 11.891' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPANGSBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Interfjord Holding A/S
Via SPANGSBJERG HOLDING ApS -
INTERFJORD Ejendomme ApS
Via Interfjord Holding A/S -
INTERFJORD A/S
Via Interfjord Holding A/S -
AIR TRUCK SEA CARGO A/S
Via INTERFJORD A/S -
INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S
Via INTERFJORD A/S -
Interfjord Randers A/S
Via INTERFJORD A/S -
Interfjord Herning A/S
Via Interfjord Randers A/S -
BATC Holding ApS
Via SPANGSBJERG HOLDING ApS -
Holdingselskabet VP ApS
Via BATC Holding ApS -
Viborg Padel Livøvej ApS
Via Holdingselskabet VP ApS -
VPE8800 ApS
Via Holdingselskabet VP ApS -
Viborg Padel Overlund ApS
Via Holdingselskabet VP ApS
Direktørposter (2)
-
SPANGSBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2007 -
BATC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
Holdingselskabet VP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.10.2023 -
Interfjord Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2018 -
AIR TRUCK SEA CARGO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2021 -
Interfjord Herning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2022 -
INTERFJORD Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2016 -
INTERFJORD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
BATC ApS (Nu: VPE8800 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
BATC Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023 -
Holdingselskabet VP ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023
Blå bog (fortsat)
Casper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via BATC Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Interfjord Randers A/S -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via INTERFJORD A/S -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32%
Casper Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SPANGSBJERG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44.297' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Interfjord Holding A/S (32%) samt BATC Holding ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Casper Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Casper Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos INTERFJORD A/S der præsenterede et overskud på 43.239' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos Interfjord Randers A/S der præsenterede et underskud på 1.262' DKK.
Casper har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 7 måneder fra 2011 til i dag hos INTERFJORD FREDERIKSHAVN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.239' DKK (INTERFJORD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.844' DKK (Interfjord Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.480' DKK (Interfjord Herning A/S).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Henrik Markussen.