Henrik Oksfeldt Enevoldsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET ARC-EN-BARROIS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.024' DKK EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS (2015) |
Største underskud: | -542' DKK PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS (2019) |
Største egenkapital: | 1.207' DKK PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS (2018) |
Største gæld: | 35.594' DKK PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS (2015) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS (12 år) |
Seed: 668239967
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2012 hos KOMPLEMENTARSELSKABET ARC-EN-BARROIS ApS med titlen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør bestred Henrik Oksfeldt Enevoldsen i 3 år 1 måned, før stoppet d. 14. oktober 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 7' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Komplementarselskabet Château d'Arc-en-Barrois ApS
Via EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS -
PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS
Via Komplementarselskabet Château d'Arc-en-Barrois ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2013
Tidslinje (8)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET ARC-EN-BARROIS ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2020
Registreringsdato: 28.12.2020 -
KOMPLEMENTARSELSKABET ARC-EN-BARROIS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2016
Registreringsdato: 30.08.2016 -
KOMPLEMENTARSELSKABET ARC-EN-BARROIS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.11.2015
Registreringsdato: 05.11.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2013 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet Château d'Arc-en-Barrois ApS -
Ejer
05.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
01.09.2012 - 14.10.2015
Ejer
01.01.2013 - 28.12.2020
Direktør
05.11.2015 - 30.08.2016
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.024' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS kunne offentliggøre et underskud på 244' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 550' DKK (PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.049' DKK (EJENDOMSSELSKABET 23.08.1777 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Mark Lyndon Rudolph.