Line Høyrup Holte
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLINK HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 7.409' DKK DSM CPH 1 APS (2021) |
Største underskud: | -598' DKK BIRDS ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 13.695' DKK DSM CPH 1 APS (2021) |
Største gæld: | 25.686' DKK BIRDS ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos DSM CPH 1 APS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af BLINK HOLDING ApS (16 år 4 måneder) |
Seed: 805736968
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 hos BLINK HOLDING ApS som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Line Høyrup Holte nu besiddet i 16 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 697' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLINK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DSM CPH 1 APS
Via BLINK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BLINK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2008 -
DSM CPH 1 APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
DSM CPH 1 APS
Tilknyttet som direktørDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021 -
BIRDS ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021 -
BLINK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2008
Registreringsdato: 01.07.2008
Blå bog (fortsat)
Line har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
17.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BLINK HOLDING ApS -
Stifter og Direktør
24.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.06.2008 - 17.06.2021
Reel ejer
01.07.2011 - 30.11.2021
Ejerandel: 100%
Line Høyrup Holte er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BLINK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.948' DKK. Igennem sit holdingselskab BLINK HOLDING ApS har Line dermed også ejerandele i DSM CPH 1 APS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Line Høyrup Holte, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DSM CPH 1 APS fremviste et overskud på 7.409' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BIRDS ApS fremviste et underskud på 598' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Søren Bak Lauritsen.