Carsten Rågård Højerup
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Qbrick ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.479' DKK Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S (2018) |
Største underskud: | -7.364' DKK ARKENA A/S (Nu: Qbrick ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 59.770' DKK Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S (2023) |
Største gæld: | 60.297' DKK K/S BOURNEMOUTH (2014) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af K/S BOURNEMOUTH (17 år 1 måned) |
Seed: 685850632
Det begyndte for alvor dengang i 2006 hos Qbrick ApS (tidligere ARKENA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Rågård Højerup i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 14. maj 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 981' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOURNEMOUTH KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S BOURNEMOUTH
Via BOURNEMOUTH KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S BOURNEMOUTH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
EduMode IVS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
CHYMEIA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021
Blå bog (fortsat)
Carsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
26.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.03.2018 - 17.01.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2017 - 02.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S fremviste et overskud på 7.756' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EduMode IVS fremviste et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.756' DKK (Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 981' DKK (ARKENA A/S (Nu: Qbrick ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.770' DKK (Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.027' DKK (CHYMEIA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Michael Winther Rasmussen.