Jan Grænge
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRÆNGE OG JENSEN 2006 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 31.888' DKK STRANDGADE 108 ApS (2014) |
Største underskud: | -17.887' DKK GRÆNGE HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 680.490' DKK SECURE HEDGE A/S (2015) |
Største gæld: | 167.031' DKK Secure Musicon A/S (Nu: Secure Musicon ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SB-INVEST A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af GRÆNGE HOLDING ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 1180508211
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 ved GRÆNGE OG JENSEN 2006 ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jan Grænge i 5 år 3 måneder, før stoppet den 23. februar 2012.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRÆNGE HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (40)
-
CBC Bondebyen ApS
Via GRÆNGE HOLDING ApS -
Crey Holding ApS UNDER KONKURS
Via GRÆNGE HOLDING ApS -
Crey A/S UNDER KONKURS
Via Crey Holding ApS -
Bit-Globe ApS UNDER KONKURS
Via Crey A/S -
Crey Games ApS UNDER KONKURS
Via Crey A/S -
SECURE CAPITAL A/S
Via GRÆNGE HOLDING ApS -
SECURE SPECTRUM FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Via SECURE CAPITAL A/S -
Alternative Equity Partners A/S
Via SECURE CAPITAL A/S -
KAI 1 GP ApS
Via Alternative Equity Partners A/S -
K Alternativ Infrastruktur I K/S
Via KAI 1 GP ApS -
KAPE GP ApS
Via Alternative Equity Partners A/S -
K Alternativ Private Equity 2019 K/S
Via KAPE GP ApS -
K Alternativ Private Equity 2020 K/S
Via KAPE GP ApS -
K Alternativ Private Equity 2021 K/S
Via KAPE GP ApS -
Secure Spectrum Private Debt II K/S
Via KAPE GP ApS -
K Alternativ Private Equity 2022 K/S
Via KAPE GP ApS -
Private Debt III LGT K/S
Via KAPE GP ApS -
K Alternativ Private Equity 2023 K/S
Via KAPE GP ApS -
Infrastruktur III K/S
Via KAPE GP ApS -
NIC ANT V-C K/S
Via Infrastruktur III K/S -
K Alternativ Private Equity 2024 K/S
Via KAPE GP ApS -
Private Debt IV Kartesia K/S
Via KAPE GP ApS -
K Alternativ Private Equity 2025 K/S
Via KAPE GP ApSNyt selskab -
Private Debt V Apera K/S
Via KAPE GP ApSNyt selskab -
Private Debt V Apera Feeder Fund A/S
Via KAPE GP ApSNyt selskab -
AEP Komplementar ApS
Via Alternative Equity Partners A/S -
Secure SDG Fund K/S
Via AEP Komplementar ApS -
Private Equity III K/S
Via AEP Komplementar ApS -
Secure Byggefinansiering 3 K/S
Via AEP Komplementar ApS -
Byggefinansiering III Komplementar ApS
Via Secure Byggefinansiering 3 K/S -
Byggefinansiering III K/S
Via Byggefinansiering III Komplementar ApS -
Secure Logistics Properties Fund I K/S
Via AEP Komplementar ApS -
AEP Logistics Properties I K/S
Via Secure Logistics Properties Fund I K/S -
AEP Logistics Properties I Komplementar ApS
Via AEP Komplementar ApS -
SFM Bolig+ II K/S
Via AEP Komplementar ApS -
SFM Bolig+ Ry Holding ApS
Via SFM Bolig+ II K/S -
SFM Bolig+ Roskilde Holding ApS
Via SFM Bolig+ II K/SNyt selskab -
SFM Bolig+ Roskilde ApS
Via SFM Bolig+ Roskilde Holding ApS -
Secure Dormant ApS
Via SECURE CAPITAL A/S -
Secure Spectrum Administration ApS
Via SECURE CAPITAL A/S
Direktørposter (2)
-
GRÆNGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2008 -
CBC Bondebyen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
SB-INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (132)
-
SECURE HEDGE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Secure 360 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
Real Estate I A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via GRÆNGE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2013 - 30.11.2015
Bestyrelsesmedlem
06.04.2021 - 14.05.2024
Direktør
05.10.2021 - 24.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2021 - 13.05.2024
Direktør
06.10.2021 - 04.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.04.2022 - 07.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Grænge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRÆNGE HOLDING ApS (ejer lige nu 38%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 59.236' DKK. Gennem holdingselskabet GRÆNGE HOLDING ApS har Jan derfor også andele i CBC Bondebyen ApS (15-19.99%), Crey Holding ApS (0%) og SECURE CAPITAL A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Grænge, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jan Grænge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved SECURE DK2 A/S (Nu: DK Resi Propco Secure Holding 2 ApS) der præsenterede et overskud på 28.504' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved AEP DK 10 A/S der præsenterede et underskud på 17.311' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 42 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2014 til i dag hos SB-INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.077' DKK (STRANDGADE 108 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.887' DKK (GRÆNGE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 430.268' DKK (Secure Bolig+ 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.196' DKK (EJENDOMSSELSKABET BJELKES ALLÉ 18-18A A/S (Nu: DK Resi Propco Bjelkes Allé 18-18A ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Søren Steen Hansen.