Kirsten Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINDEGAARD I ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 21.417' DKK GPI DENMARK A/S (2020) |
Største underskud: | -1.978' DKK MINDEGAARD I ApS (2022) |
Største egenkapital: | 54.968' DKK MINDEGAARD I ApS (2020) |
Største gæld: | 27.602' DKK MINDEGAARD I ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos GPI DENMARK A/S (Nu: HAMBURG REAL ESTATE A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MINDEGAARD I ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 1856627982
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2005 hos MINDEGAARD I ApS i hvervet som Ejer. Kirsten Lorenzen købte virksomheden MINDEGAARD I ApS den 2. december 2005. Kirsten har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer har Kirsten nu besiddet i 18 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 3.248' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MINDEGAARD I ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
HAMBURG REAL ESTATE A/S
Via MINDEGAARD I ApS -
GPI CONSULTANCE & ACQUISITIONS ApS
Via HAMBURG REAL ESTATE A/S -
GPI HOLDING IV ApS
Via HAMBURG REAL ESTATE A/S -
GPI XI ApS
Via GPI HOLDING IV ApS -
MINDEGAARD ApS
Via MINDEGAARD I ApS -
Mindegaard Boliger ApS
Via MINDEGAARD ApS -
Grøn Dressage Invest ApS
Via MINDEGAARD I ApSNyt selskab -
GPI DENMARK A/S
Via MINDEGAARD I ApS -
GPI HOLDING III ApS
Via GPI DENMARK A/S -
GPI XVI ApS
Via GPI HOLDING III ApS
Direktørposter (1)
-
Mindegaard Boliger ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2020
Repræsentant (1)
-
Støtteforeningen f/ Birkende Forsamlingshus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.07.2024
Bestyrelsesposter (3)
-
HAMBURG REAL ESTATE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2006 -
GPI DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2015 -
Mindegaard Boliger ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Støtteforeningen f/ Birkende Forsamlingshus
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.07.2024
Registreringsdato: 30.07.2024 -
GPI HOLDING ApS (Nu: Vibe Lending Fund ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020 -
Mindegaard Boliger ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
28.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Kirsten Lorenzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MINDEGAARD I ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 54.499' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne GPI HOLDING IV ApS (50%), HAMBURG REAL ESTATE A/S (50%), GPI DENMARK A/S (60%) samt GPI HOLDING III ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Kirsten Lorenzen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kirsten Lorenzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos GPI DENMARK A/S der præsenterede et overskud på 21.417' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos GPI DENMARK A/S (Nu: HAMBURG REAL ESTATE A/S) der præsenterede et underskud på 774' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 10 måneder fra 2006 til i dag hos HAMBURG REAL ESTATE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.248' DKK (MINDEGAARD I ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 331' DKK (GPI DENMARK A/S (Nu: HAMBURG REAL ESTATE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.499' DKK (MINDEGAARD I ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7' DKK (GPI XII ApS (Nu: Fiora.dk ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Hans Friedrich Lorenzen.