Kim Beuschau Mouridsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | PREDICALL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.494' DKK MOURIDSEN HOLDINGS ApS (2021) |
Største underskud: | -45.168' DKK Cercare Medical ApS (Nu: Cercare Medical A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 40.808' DKK Cercare Medical ApS (Nu: Cercare Medical A/S) (2020) |
Største gæld: | 16.250' DKK Mindway AI IvS (Nu: Mindway AI ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Cercare Medical ApS (Nu: Cercare Medical A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOURIDSEN HOLDINGS ApS (11 år) |
Seed: 964363859
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2013 ved PREDICALL ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Kim Beuschau Mouridsen i 4 år 3 måneder, før stoppet den 11. december 2017.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 155' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOURIDSEN HOLDINGS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Mindway AI ApS
Via MOURIDSEN HOLDINGS ApS -
KLMouridsen Holding ApS
Via MOURIDSEN HOLDINGS ApS -
Odin.ai ApS
Via KLMouridsen Holding ApS -
MK HOLDING AF 2013 ApS
Via MOURIDSEN HOLDINGS ApS -
Cercare Medical A/S
Via MK HOLDING AF 2013 ApS
Direktørposter (4)
-
MK HOLDING AF 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2013 -
Cercare Medical A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2021 -
MOURIDSEN HOLDINGS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2013 -
KLMouridsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Odin.ai ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.03.2023 -
Mindway AI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Odin.ai ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
KLMouridsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Mindway AI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2021
Registreringsdato: 20.04.2021
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
07.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via KLMouridsen Holding ApS -
Direktør og Reel ejer
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
27.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
26.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.04.2018 - 19.04.2021
Reel ejer
09.07.2018 - 28.03.2019
Reel ejer
29.03.2019 - 28.05.2019
Reel ejer
29.05.2019 - 20.09.2019
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MOURIDSEN HOLDINGS ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.494' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Cercare Medical ApS (Nu: Cercare Medical A/S) kunne offentliggøre et underskud på 45.168' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8' DKK (MOURIDSEN HOLDINGS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 45.168' DKK (Cercare Medical ApS (Nu: Cercare Medical A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.855' DKK (Cercare Medical ApS (Nu: Cercare Medical A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.243' DKK (Mindway AI IvS (Nu: Mindway AI ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Mikkel Bo Hansen.