Katrine Holm Sølvsten
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ApS af 20. august 2013 (Reel ejer) |
Største overskud: | 897' DKK SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS (2021) |
Største underskud: | -474' DKK SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.815' DKK HOLM SØLVSTEN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 944' DKK SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOLM SØLVSTEN HOLDING ApS (11 år 1 måned) |
Seed: 1486674121
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2013 hos ApS af 20. august 2013 (tidligere RADON DANMARK ApS) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Katrine Holm Sølvsten i 9 år 8 måneder, før stoppet d. 8. maj 2023.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden måling og teknisk analyse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 530' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Holvig Holding ApS
Ejerandel: 100% -
HOLM SØLVSTEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hjemigen ApS
Via Holvig Holding ApS -
SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS
Via HOLM SØLVSTEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Holvig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2023 -
SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Holvig Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.2023
Registreringsdato: 25.02.2023 -
Holvig Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2023
Registreringsdato: 25.02.2023 -
Katrine Sølvsten - Arkitekt MAA (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.09.2020
Registreringsdato: 08.09.2020
Blå bog (fortsat)
Katrine har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
20.08.2013 - 08.05.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.09.2017 - 08.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Katrine Holm Sølvsten er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holvig Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem holdingselskabet Holvig Holding ApS har Katrine derfor også ejerandele i Hjemigen ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Katrine Holm Sølvsten, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS kunne offentliggøre et overskud på 897' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS kunne offentliggøre et underskud på 474' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 474' DKK (SØLVSTEN ARKITEKTUR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.401' DKK (HOLM SØLVSTEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (Holvig Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Katrine' netværk er Sune Holm Sølvsten.