Mads Malmkjær
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIVA ARKITEKTER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.839' DKK SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s) (2018) |
Største underskud: | -4.858' DKK SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s) (2022) |
Største egenkapital: | 16.248' DKK SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s) (2017) |
Største gæld: | 24.957' DKK SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s) (2021) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MALMKJÆR HOLDING ApS (13 år 7 måneder) |
Seed: 2024628665
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2011 i VIVA ARKITEKTER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Malmkjær i 6 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 7. juli 2017.
Nu arbejder virksomheden med arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 430' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MALMKJÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SKALA HOLDING ApS
Via MALMKJÆR HOLDING ApS -
skala architecture a/s
Via SKALA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MALMKJÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
skala architecture a/s
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
skala architecture a/s
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2019 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 12.08.2021
Bestyrelsesmedlem
29.08.2022 - 02.09.2024
Ejer
27.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via SKALA HOLDING ApS -
Direktør
14.06.2019 - 30.06.2019
Ejer
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MALMKJÆR HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.01.2011 - 01.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Malmkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MALMKJÆR HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 62' DKK. Igennem holdingselskabet MALMKJÆR HOLDING ApS har Mads derfor også ejerandele i SKALA HOLDING ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Mads Malmkjær, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SKALA HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.312' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MALMKJÆR HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 203' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.443' DKK (SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.010' DKK (SKALA ARKITEKTER A/S (Nu: skala architecture a/s)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 62' DKK (MALMKJÆR HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kurt Ankjær.