Morten Bryder Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2010 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARMFOOD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.341.405' DKK ENERGI DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -495.222' DKK CLEVER A/S (2022) |
Største egenkapital: | 11.738.333' DKK ENERGI DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 4.753.566' DKK FIBIA P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af NRGi Holding A/S (10 år 5 måneder) |
Seed: 618627760
Karrieren som erhvervsperson startede i 2010 i FARMFOOD A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Bryder Pedersen i 4 år, før fratrædelsen d. 29. december 2014.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 0' DKK.
Direktørposter (6)
-
Ejendomsselskabet Gasværksvej Grenå ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2022 -
NRGI A.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017 -
NRGi Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2014 -
NRGI Elhandel A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2021 -
SCANENERGI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2024 -
FIBIA KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2014
Bestyrelsesposter (18)
-
Komplementarselskabet NRGi Wind II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
NRGi Solpark Kolind Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024 -
NRGi Wind I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
KUBEN MANAGEMENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2021 -
ENERGI DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2021 -
NRGi Geotermi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2022 -
NRGi SYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2023 -
NRGi Wind III A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
NRGi Solpark Kolind K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2024 -
NRGi Wind V A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
NRGi Renewables A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
NRGi Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2015 -
SCANENERGI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2024 -
NRGi Rådgivning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2022 -
NRGi Wind IV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
CLEVER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2017 -
NRGi Wind II K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
FIBIA P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (94)
-
NRGI Elhandel A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
SCANENERGI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
NRGi Solpark Kolind K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2024 - Stadig aktiv
Direktør
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Bryder Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ENERGI DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 11.341.405' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i CLEVER A/S der præsenterede et underskud på 495.222' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 18 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2014 til i dag hos FIBIA P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 382.699' DKK (NRGI A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.228' DKK (CLEVER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.706.471' DKK (ENERGI DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -255' DKK (Blumersgade 3 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jacob Vittrup.