Lars Engell Friis
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Covivio Hamburg 2 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.539' DKK FURNITEX A/S (Nu: FURNITEX ApS) (2014) |
Største underskud: | -24.495' DKK Emento A/S (2023) |
Største egenkapital: | 205.557' DKK FURNITEX A/S (Nu: FURNITEX ApS) (2016) |
Største gæld: | 194.251' DKK MHO 3 ApS (Nu: MHO Operations ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos MHO 3 ApS (Nu: MHO Operations ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 645795060
Lars Engell Friis har bla. gået på Handelshøyskolen BI i 2000, Universitat de Barcelona i perioden 2003-2004 og CFA Institute i perioden 2009-2012.
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2009 ved Covivio Hamburg 2 ApS (tidligere CORNERSTONE PROPERTIES HAMBORG 2 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Engell Friis i 5 år 6 måneder, før stoppet den 19. juni 2015.
Nu arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2014 kunne vise et overskud på 1.698' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Engell Invest ApS
Ejerandel: 100% -
Furnitex Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Emento Invest ApS
Via Engell Invest ApS -
Emento A/S
Via Emento Invest ApS -
7EP ApS
Via Engell Invest ApS -
MHO-Co Holding ApS
Via Engell Invest ApS -
MHO-Co A/S
Via MHO-Co Holding ApS -
MHO Operations ApS
Via MHO-Co A/S -
MHO-Invest ApS
Via MHO-Co Holding ApS -
Meedio ApS
Via Engell Invest ApS -
Selskabet af 27. januar 2022 ApS
Via Engell Invest ApS -
Furnitex ApS
Via Furnitex Holding ApS -
CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS
Via Furnitex ApS -
AROS PRIVATE EQUITY I A/S
Via Furnitex ApS -
CORNERSTONE II A/S
Via Furnitex ApS -
CORNERSTONE HAMBURG BLATT 2.655 B ApS
Via CORNERSTONE II A/S -
CORNERSTONE HAMBURG BLATT 12.575 B ApS
Via CORNERSTONE II A/S
Direktørposter (4)
-
Furnitex ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2017 -
Engell Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017 -
Furnitex Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2019 -
Emento Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2018
Bestyrelsesposter (6)
-
CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2009 -
Selskabet af 27. januar 2022 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022 -
CORNERSTONE II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2015 -
MHO-Co A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2016 -
Emento A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2018 -
Meedio ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (67)
-
AROS PRIVATE EQUITY I A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
D4L Invest ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
DIET4LIFE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 14 år 9 måneder, har Lars bla. Arbejdet indenfor felter som Financial Markets, Private Equity, Economics, Investment Banking og Portfolio Management.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Engell Invest ApS -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2020 - Stadig aktiv
Ejer
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Engell Invest ApS -
Ejer og Direktør
17.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,31% -
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Engell Friis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Furnitex Holding ApS (ejer lige nu 54,85%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.520' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Emento Invest ApS (100%) og 7EP ApS (30,8%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Engell Friis, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Engell Friis har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved FURNITEX A/S (Nu: FURNITEX ApS) der præsenterede et overskud på 41.539' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Emento A/S der præsenterede et underskud på 24.495' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 9 måneder fra 2009 til i dag hos CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.699' DKK (MH-O & CO A/S (Nu: MHO-Co A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24.495' DKK (Emento A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 148.597' DKK (Engell Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36.002' DKK (Emento A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Gurli Friis.