Lars Brinch Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DONG ENERGY KABLER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.021.198' DKK Ørsted Wind Power TW Holding A/S (2021) |
Største underskud: | -164.474' DKK Ørsted Japan Holding A/S (2021) |
Største egenkapital: | 19.326.907' DKK Ørsted Wind Power TW Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 18.898.626' DKK Ørsted Wind Power TW Holding A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Tohoku Offshore Wind Holding A/S (3 år 6 måneder) |
Seed: 655912278
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2013 i DONG ENERGY KABLER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Brinch Danielsen i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 16. april 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fastnetbaseret telekommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 3' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. april 2015.
Direktørposter (10)
-
Uminokaze Offshore Wind Holdings A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 4 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted Sleipner A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted Services A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2023 -
Ørsted nr. 10 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 8 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 11 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 9 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 12 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
Ørsted nr. 7 2021 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021
Repræsentant (1)
-
Vejlauget Snekketoften
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.02.2023
Bestyrelsesposter (11)
-
Ørsted Japan Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.03.2021 -
Ørsted Ventures Europe A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.01.2023 -
Ørsted Vietnam Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2021 -
Ørsted Services A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2023 -
Ørsted Vind A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 10.03.2021 -
Orsted Nature Based Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2021 -
BORKUM RIFFGRUND I HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2021 -
Ørsted VE A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 10.03.2021 -
Tohoku Offshore Wind Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2021 -
Ørsted Carbon Solutions A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2024 -
Ørsted Korea Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
Ørsted nr. 6 2021 A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Ørsted Wind Power TW Holding A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
Ørsted nr. 5 2021 A/S (Nu: Ørsted Carbon Solutions A/S)
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
21.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Brinch Danielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Ørsted Wind Power TW Holding A/S der præsenterede et overskud på 3.021.198' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Ørsted Japan Holding A/S der præsenterede et underskud på 164.474' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2021 til i dag hos Tohoku Offshore Wind Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 902.982' DKK (Ørsted Wind Power TW Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.646' DKK (Ørsted Japan Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.326.907' DKK (Ørsted Wind Power TW Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -164.272' DKK (Ørsted Japan Holding A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Casper Holme Moe.