Lars-Ulrik Aaen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOCUS-SWINDON KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.358' DKK IPU Fonden (2021) |
Største underskud: | -9.659' DKK IPU Fonden (2017) |
Største egenkapital: | 30.503' DKK IPU Fonden (2014) |
Største gæld: | 17.457' DKK K/S FOCUS-SWINDON (2014) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos IPU Fonden (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af FOCUS-SWINDON KOMPLEMENTAR ApS (13 år 5 måneder) |
Seed: 1405180062
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2005 i FOCUS-SWINDON KOMPLEMENTAR ApS i rollen som Ejer og Direktør. Lars-Ulrik Aaen Andersen købte en del af virksomheden d. 1. december 2005 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Lars-Ulrik af: Lisbeth Ann Nordhild, Marianne Løwe, Kasper Frøhlich og 5 andre personer. Hvervet som Ejer og Direktør bestred Lars-Ulrik i 13 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2015 som viste et overskud på 10' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
lu3a holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lumsk ApS
Via lu3a holding ApS
Direktørposter (1)
-
lu3a holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
IPU Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
IPU Fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
lu3a holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.10.2020
Registreringsdato: 28.10.2020 -
lu3a holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.10.2020
Registreringsdato: 28.10.2020
Blå bog (fortsat)
Lars-Ulrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2012 - 23.01.2019
Ejer
01.01.2014 - 31.05.2019
Ejerandel: 15,56% -
Ejer
01.12.2005 - 01.05.2019
Direktør
19.03.2012 - 23.01.2019
Ejerandel: 15,56%
Lars-Ulrik Aaen Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn lu3a holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -143' DKK. Gennem holdingselskabet lu3a holding ApS har Lars-Ulrik derfor også andele i Lumsk ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Lars-Ulrik Aaen Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S FOCUS-SWINDON kunne fremvise et overskud på 124' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor lu3a holding ApS kunne fremvise et underskud på 194' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.654' DKK (IPU Fonden).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 194' DKK (lu3a holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.098' DKK (IPU Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -145' DKK (Lumsk ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars-Ulrik' netværk er Signe Coleen Aabavn Keating.