Anne Kjær Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | REPUBLICA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.624' DKK REPUBLICA A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 30.634' DKK REPUBLICA A/S (2021) |
Største gæld: | 27.627' DKK REPUBLICA A/S (2015) |
Flest årsværk: | 93 årsværk hos REPUBLICA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af REPUBLICA A/S (5 år 10 måneder) |
Seed: 1751321296
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2011 ved REPUBLICA A/S (tidligere REPUBLICA GRUPPEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Kjær Jensen i 4 år, før stoppet den 1. maj 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.375' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
REPUBLICA A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 29.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
REPUBLICA A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2018
Registreringsdato: 29.10.2018 -
REPUBLICA GRUPPEN A/S (Nu: REPUBLICA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2015
Registreringsdato: 01.05.2015 -
REPUBLICA GRUPPEN A/S (Nu: REPUBLICA A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2011
Registreringsdato: 12.04.2011
Blå bog (fortsat)
Anne Kjær Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved REPUBLICA A/S der præsenterede et overskud på 11.624' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos REPUBLICA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Niels Henrik Eriksen.