Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | PROCESS AUTOMATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.157' DKK PROCESS ENGINEERING A/S (2018) |
Største underskud: | -5.601' DKK PROCESS ENGINEERING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 18.774' DKK PROCESS ENGINEERING A/S (2018) |
Største gæld: | 33.590' DKK Bernstorff Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos PROCESS ENGINEERING A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROCESS ENGINEERING A/S (10 år) |
Seed: 1915933278
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 ved PROCESS AUTOMATION A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobsen i 11 måneder, før stoppet den 26. august 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 15' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. april 2016.
Direktørposter (1)
-
Maagerne Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
Bernstorff Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2021 -
SP TECHNOLOGIES ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2018 -
PROCESS ENGINEERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2014
Tidslinje (12)
-
Bernstorff Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
Maagerne Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
SP TECHNOLOGIES ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018
Blå bog (fortsat)
Benedicte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2014 - 15.03.2016
Bestyrelsesmedlem
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - 07.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Benedicte Schønemann Bernstorff Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved PROCESS ENGINEERING A/S der præsenterede et overskud på 13.157' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved PROCESS ENGINEERING A/S der præsenterede et underskud på 5.601' DKK.
Benedicte har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år fra 2014 til i dag hos PROCESS ENGINEERING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.395' DKK (PROCESS ENGINEERING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.397' DKK (Bernstorff Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.980' DKK (PROCESS ENGINEERING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 675' DKK (Maagerne Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Benedicte' netværk er Poul Baungaard Jakobsen.