Susanne Granhøj
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEO (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 43.840' DKK GEO (2023) |
Største underskud: | -25.803' DKK GEO (2017) |
Største egenkapital: | 184.325' DKK GEO (2023) |
Største gæld: | 197.629' DKK GEO (2023) |
Flest årsværk: | 240 årsværk hos GEO (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GEO (8 år 3 måneder) |
Seed: 1671221636
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 i GEO som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Susanne Granhøj i 8 år 3 måneder, inden stoppet d. 13. juni 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 43.840' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
GEO
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 14.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
GEO (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
GEO
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2019
Registreringsdato: 13.06.2019 -
GEO
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2011
Registreringsdato: 02.03.2011
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.03.2011 - 13.06.2019
Bestyrelsesmedlem
14.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.06.2017 - 01.05.2019
Ejerandel: 8,33%
Susanne Granhøj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GEO der præsenterede et overskud på 43.840' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i GEO der præsenterede et underskud på 25.803' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 2011 til 2019 hos GEO.
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Kim Sillemann.