Jens Arne Moesgaard
Erhvervsaktiv siden: | 27. dec. 2003 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S DANSKE STORBUTIKKER (Ejer) |
Største overskud: | 3.945' DKK K/S DANSKE STORBUTIKKER (2020) |
Største underskud: | -16.493' DKK MYLLYMÄKI RETAIL PARK 1, FINLAND,K/S (Nu: K/S MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND) (2014) |
Største egenkapital: | 33.600' DKK K/S DANSKE DETAILBUTIKKER (2021) |
Største gæld: | 63.829' DKK MYLLYMÄKI RETAIL PARK 1, FINLAND,K/S (Nu: K/S MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S DANSKE STORBUTIKKER (20 år 8 måneder) |
Seed: 449281290
Det hele startede i 2003 i K/S DANSKE STORBUTIKKER i rollen som Ejer. Jens Arne Moesgaard købte en del af virksomheden d. 27. december 2003 og fik dermed en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jens af: Kim Sejr, ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER, Anne Lene Knarberg Bjerregaard og 3 andre personer. Hvervet som Ejer har Jens nu bestreddet i 20 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 953' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER
Ejerandel: 20-24.99% -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S DANSKE STORBUTIKKER
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER -
K/S MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
K/S DANSKE DETAILBUTIKKER (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE DETAILBUTIKKER (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.02.2020
Registreringsdato: 10.02.2020 -
K/S DANSKE DETAILBUTIKKER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2010
Registreringsdato: 19.03.2010
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
11.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
27.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
27.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
27.05.2004 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem
05.03.2007 - 19.03.2010
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S DANSKE STORBUTIKKER kunne fremvise et overskud på 3.945' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MYLLYMÄKI RETAIL PARK 1, FINLAND,K/S (Nu: K/S MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND) kunne fremvise et underskud på 16.493' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.413' DKK (K/S DANSKE DETAILBUTIKKER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.867' DKK (MYLLYMÄKI RETAIL PARK 1, FINLAND,K/S (Nu: K/S MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.756' DKK (K/S DANSKE DETAILBUTIKKER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.058' DKK (MYLLYMÄKI RETAIL PARK 1, FINLAND,K/S (Nu: K/S MYLLYMÄKI RETAIL, FINLAND)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Finn Poul Bech Hansen.