Henrik Edward Sangill
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HS AF 2006 HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.208' DKK Sangill Grafisk ApS (2021) |
Største underskud: | -356' DKK PRINFOSHOP.DK A/S (Nu: PrinfoDenmark A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 4.474' DKK Sangill Grafisk Produktion I/S v/Ole Sangill mfl. (Nu: SANGILL GRAFISK I/S) (2014) |
Største gæld: | 3.955' DKK Sangill Grafisk ApS (2018) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Sangill Grafisk ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HS AF 2006 HOLDING ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 103142039
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2006 i HS AF 2006 HOLDING ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Edward Sangill og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer har Henrik nu besiddet i 17 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 151' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HS AF 2006 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Sangill Grafisk ApS
Via HS AF 2006 HOLDING ApS -
PRINFO HOLDING A/S
Via Sangill Grafisk ApS -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S -
Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 3C ApS
Via HS AF 2006 HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 3C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2016 -
HS AF 2006 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2006 -
Sangill Grafisk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Sangill Grafisk Produktion I/S v/Ole Sangill mfl. (Nu: SANGILL GRAFISK I/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2017
Registreringsdato: 16.02.2017 -
Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 3C ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2016
Registreringsdato: 19.09.2016 -
Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 3C ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2016
Registreringsdato: 19.09.2016
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
21.12.2006 - Stadig aktiv
Ejer
14.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2017 - 20.01.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.01.2008 - 16.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Edward Sangill er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HS AF 2006 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.861' DKK. Gennem sit holdingselskab HS AF 2006 HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i Sangill Grafisk ApS (33.34-49.99%) & Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 3C ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Edward Sangill, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Sangill Grafisk ApS landede et overskud på 1.208' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 621' DKK (Sangill Grafisk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.957' DKK (Sangill Grafisk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 208' DKK (Ejendomsselskabet Møllegårdsvej 3C ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Steen Sangill.