Christina Solberg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIRKHOLM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -15' DKK Solberg ApS (2021) |
Største egenkapital: | 40' DKK Solberg ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Solberg ApS (5 år 5 måneder) |
Seed: 2131349261
Karrieren i erhvervslivet startede i 2006 ved KIRKHOLM A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christina Solberg Hansen i 3 år 5 måneder, før stoppet den 26. oktober 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Solberg ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
Solberg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Solberg ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.12.2021
Registreringsdato: 04.12.2021 -
Solberg ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021 -
Solberg ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2019
Registreringsdato: 12.04.2019
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.04.2019 - 03.12.2021
Bestyrelsesmedlem
12.04.2019 - Stadig aktiv
Ejer
04.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2006 - 26.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Solberg ApS kunne fremvise et underskud på 15' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Peter Daniel Solberg Hansen.