Jacob Smed
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESS LIFE INVESTMENTS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 179.919' DKK FB 40 ApS (2017) |
Største underskud: | -431.884' DKK DRETROS K/S (2014) |
Største egenkapital: | 420.301' DKK CEMEX DENMARK ApS (2015) |
Største gæld: | 265.018' DKK KG 3 A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 137 årsværk hos ZENDESK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CSC (DENMARK) ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 874602546
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2011 ved RESS LIFE INVESTMENTS A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jacob Smed i 2 år 5 måneder, før stoppet den 27. september 2013.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (2)
-
CSC (DENMARK) ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.02.2023 -
CSC AIFM Services ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.02.2023
Tidslinje (154)
-
Intertrust Depositary Services (Denmark) A/S (Nu: CSC Depositary Services (Denmark) ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
INTERTRUST (DENMARK) A/S (Nu: CSC (DENMARK) ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023 -
Intertrust AIFM Services A/S (Nu: CSC AIFM Services ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.11.2015 - 08.10.2019
Bestyrelsesmedlem
02.02.2023 - 30.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2015 - 06.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2015 - 08.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2019 - 08.10.2019
Bestyrelsesmedlem
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.04.2011 - 08.10.2019
Bestyrelsesmedlem
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor KG 3 A/S kunne offentliggøre et overskud på 135.887' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DRETROS K/S kunne offentliggøre et underskud på 431.884' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 78.585' DKK (DCE 2 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.794' DKK (DCE 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 117.303' DKK (CEMEX DENMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60.442' DKK (INVEST B 2 B ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Peter Matzen Drachmann.