Solveig Hedevang Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | "HEDEVANG MØBLER A/S" (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Krusbjerg Vindkraft I/S (11 år 9 måneder) |
Seed: 1174030988
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1989 i "HEDEVANG MØBLER A/S" (tidligere A/S PSE NR. 3206) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Solveig Hedevang Nielsen i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 25. oktober 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. oktober 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Krusbjerg Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Krusbjerg Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2013
Registreringsdato: 03.01.2013 -
A/S PSE NR. 3206 (Nu: "HEDEVANG MØBLER A/S")
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.1993
Registreringsdato: 25.10.1993 -
A/S PSE NR. 3206 (Nu: "HEDEVANG MØBLER A/S")
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.1989
Registreringsdato: 01.05.1989
Blå bog (fortsat)
Solveig har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1989 - 25.10.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Solveig' netværk er Jørn Vendelbo Klemmensen.