Theis Malling
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALLÉ OPTIK HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.276' DKK Theis Malling Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -1.404' DKK Hellerup Optik ApS (2019) |
Største egenkapital: | 5.640' DKK Theis Malling Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 6.183' DKK OPTIKBRANCHENS DATASELSKAB A/S (Nu: OPTIKIT Holding ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ALLE OPTIK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALLE OPTIK ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 1352870359
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2006 i ALLÉ OPTIK HOLDING ApS i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Theis Malling der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Stifter, Ejer og Direktør havde Theis i 14 år 2 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2015 viste et overskud på 1.394' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Theis Malling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Theis Malling Optik ApS
Via Theis Malling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Theis Malling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2021 -
Theis Malling Optik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Theis Malling Optik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
ALLE OPTIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
ALLÉ OPTIK HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.08.2021
Registreringsdato: 02.08.2021
Blå bog (fortsat)
Theis har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
02.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.10.2017 - 20.09.2021
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
01.01.2007 - 14.09.2021
Reel ejer
04.01.2008 - 01.08.2021
Reel ejer
02.08.2021 - 14.09.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2006 - 02.08.2021
Reel ejer
01.03.2021 - 02.08.2021
Ejerandel: 50%
Theis Malling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Theis Malling Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.477' DKK. Gennem sit holdingselskab Theis Malling Holding ApS har Theis dermed også andele i Theis Malling Optik ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Theis Malling, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Theis Malling Holding ApS landede et overskud på 3.276' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Hellerup Optik ApS landede et underskud på 1.404' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.518' DKK (ALLE OPTIK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 473' DKK (Theis Malling Optik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.477' DKK (Theis Malling Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 460' DKK (Theis Malling Optik ApS).